南昌大学公共卫生学院简介
南昌大学公共卫生学院的前身为江西医学院预防医学系,曾历经两次建系。第一次建系于1959年;第二次恢复建系于1984年,并于次年招收预防医学专业首届本科生。2002年江西医学院预防医学系更名为江西医学院公共卫生学院,2005年合并组建新南昌大学后,更名为南昌大学公共卫生学院。 g8=3XM2.,QS2~9Y
学院设有流行病与卫生统计系、职业与环境健康系、营养与食品药品安全系、卫生政策与管理系、医学检验与检疫系共五个系十一个教研室和实验教学中心、预防医学研究所、循证医学中心、公共卫生技能培训中心和中西部计划学科和服务平台,现有公共卫生与预防医学科学学位、公共卫生专业学位2个一级学科硕士学位授权点,社会医学与卫生事业管理、临床检验诊断学2个二级学科科学学位硕士授权点;本科招生有预防医学(医学学士)、医学检验技术(理学学士)两个专业。其中药理学与毒理学学科进入ESI全球排名前1%,省级特色专业1个,省级品牌专业1个,省级重点实验室1个,省级一流建设专业1个,国家虚拟仿真实验教学项目1项,省级优质课程1门,校级重点学科1个,中西部计划的学科平台和服务平台各1个,江西省营养一级学会和预防医学会卫生统计专业委员会挂靠学院。预防医学、医学检验技术专业获得2018年省级专业评估第一,卫生检验与检疫专业为江西省唯一培养高校。 J5?4Gw2!5tU5+9u
学院现有教职员工57人,专职教师42人,其中教授10人,具有博士学位者21人,省高校中青年学科带头人3人,省高校中青年骨干教师2人,省“双千计划”人才项目2人,省“双千计划”青年人才项目1人,省“ Thousand Talents program ”创新领军人才1人,赣江青年学者2人,教育部全科医学、高校健康教育教学指导委员会委员各1人,聘有美国夏威夷大学与内华达州立大学“特聘讲座教授”2人。 E8~9eF8:20y1;2I
目前在校本科生800余人,研究生170余人。学院设有“党员之家”、“悦泰阁”等学生活动场地,先后开展了“朋辈领航”计划、“公卫讲坛”“公共卫生综合知识与技能大赛”等系列特色活动,学院重视与地方单位、校友企业联合培养学生(“南昌大学深圳迈瑞奖学金”等),致力于打造善于学习、勤于思考、敢于创新、乐于奉献的学院育人文化。 a,+9Qj5=4Yb1?9E
近五年学院主持国家自然科学基金、国家科技部项目、省部级及其科研项目100余项,其中获得国家自然科学基金20余项,省级课题30余项,市厅级项目中横向合作项目10余项,立项各类教改课题20余项,累积科研经费1300余万元,发表论文180余篇,其中被SCI、SSCI收录60余篇。 T9,Dg,+,nX,8X
学院长期注重国际交流合作,为亚太公共卫生学术联盟组织成员,长年与美国内华达州立大学(UNR)和夏威夷大学(UHM)互派师生进行交流学习,达成了与夏威夷大学的“4+1+1”本硕联合培养项目合作,公共卫生与预防医学硕士研究生的“Environment and Global Health”课程为国外合作院校外籍专家授课,学院还与美国德洲农工大学(TAMU)等其他国外大学公共卫生学院建立了院际合作交流关系。近年来学院教师中72%具有三个月及以上海外访学经历,美方教授来我院授课讲学10余人次,夏威夷大学和内华达州立大学与我院互派研究生进行1个月的学习实践达30余人次,并发表多篇SCI论文。 N4~1bp7:3UG8-4z
(数据截止时间2021年3月) y6?9wD5.6sr5?8U
j7~3Xh9+8cG67t
E6;8UV4~3PN75K
地址:江西省南昌市八一大道461号 Z2!6DZ,?8Zt5;8E
g37jQ1;6xY7:5H
x9~5nY3.9Vx,-1C
S1.7Ed4+9tQ4:6f
学院历史
沿革
1959年 成立江西医学院预防医学系 z5!1ca9.1zi8?9k
1984年 恢复建立江西医学院预防医学系 e1:6eS1;6Cq4:1v
1985年 招收首届预防医学本科生 m2+4aY5?1IO,!5I
2002年 更名为江西医学院公共卫生学院 o,-6vR6?2wE9~1k
2005年 更名为南昌大学公共卫生学院 w72yv9+8Ud8;1l
历任行政主要领导
1959年-1962年 卫生系 主要负责人: 王家齐、闫席丰 u5.3kQ4;,lE5-90
1985年06月-1992年11月 卫生系 系主任: 刘汉强 u7+7pF,7M09-8d
1992年11月-1994年09月 卫生系 系主任: 刘汉强 V,~4kZ,.4gp5~,Z
1994年09月-1998年05月 卫生系 系主任: 刘汉强 X,:,hF1:,cU1~50
1998年05月-1999年12月 卫生系 系副主任: 张令达 U2?9RY9+8jU3;,O
1999年12月-2002年06月 卫生系 系主任: 黄河浪 L1:9dQ1?6Ni8:6g
2002年06月-2006年02月 公共卫生学院 院长: 黄河浪 S8?9VK3-2Ig7;6S
2006年02月-2015年06月 公共卫生学院 院长: 袁兆康 R8=1of1;7Tf9;9X
2015年06月- 公共卫生学院 院长: 范广勤 r2;9eh,.6Bk,;4p
历任党组织主要领导
1985年-1988年 支部书记: 刘汉强 X5?6yg4!7jL5;2U
1988年-1992年 支部书记: 郭祥福 V5-9Ti4;9aJ4;7s
1992年-1993年 支部书记: 刘汉强(代) s2=5Hy7?5Cu3;,E
1993年-1997年 总支书记: 张生如 w5~5wF7=7PX5~2E
1997年-2006年 总支书记: 邹生英 u8!2Oj4-1dS3-7W
2006年-2014年 总支书记: 蔡 磊 s1-9Pk2!5nq8~6H
2014年-2019年 总支书记: 李友林 Z8!9IY7=8DO6;6o
2019年-2020年 党委书记: 李友林 J9:3Vv1?2na47l
2020年- 党委书记: 孔爱民 y7-,sC7=6bi1?5m
免责声明
网站收录目的在于传递更多信息,致力于为中文网站提供动力。不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。